- 2021/04 - 2023/03 茨城大学教職大学院 非常勤講師
- 2019/04 - 2021/03 茨城大学 教育学部 特任教授
- 2019/04 - 2021/03 早稲田大学 教育学部 非常勤講師兼任
- 2008/04 - 2019/03 茨城大学 教育学部 教授(大学院教育学研究科教授併任)
- 2011/04/01 - 2017/03/31 早稲田大学 文学学術院 (大学院文学研究科) 非常勤講師兼任
- 2012/04/01 - 2015/03/31 茨城大学教育学部附属特別支援学校 学校長併任
- 2011/04/01 - 2014/03/31 早稲田大学 文学学術院(大学院文学研究科・文化構想学部) 非常勤講師兼任
- 2007/04/01 - 2008/03/31 山口大学 教養課程 非常勤講師兼任
- 2002/04/01 - 2008/03/31 梅光学院大学 大学院文学研究科 教授併任
- 2001/04/01 - 2008/03/31 梅光学院大学 文学部 教授
- 2008/02/18 - 2008/02/22 台湾輔仁大学 大学院外国語学研究科 講師兼任(集中講義)
- 2002/04/01 - 2004/03/31 東亜大学 総合人間・文化学部 非常勤講師兼任
- 2001/04/01 - 2002/03/31 梅光学院大学 大学院文学研究科 講師兼任
- 1995/04/01 - 2001/03/31 梅光女学院大学 文学部 助教授
- 1994/04/01 - 1999/03/31 九州国際大学 経済学部 非常勤講師兼任
- 1991/04/01 - 1995/03/31 梅光女学院大学 文学部 専任講師
- 1990/04/01 - 1991/03/31 鶴見大学 文学部 非常勤講師
- 1989/04/01 - 1991/03/31 早稲田大学 第一文学部 非常勤講師
全件表示