- 2009/04/01 - 2020/03/31 立教大学 英語ディスカッション教育センター 副センター長
- 2008/04/01 - 2020/03/31 立教大学 異文化コミュニケーション学部 異文化コミュニケーション学科 教授
- 2008/04/01 - 2010/03/31 立教大学 ランゲージ・センター センター長
- 1998/04/01 - 2008/03/31 立教大学 経済学部 経済学科 教授
- 1995/04/01 - 1998/03/31 フェリス女学院大学文学部・共通教育 助教授
- 1988/04/01 - 1995/03/31 東京大学教養学部 助教授
- 1986/04/01 - 1988/03/31 東京医科歯科大学教養学部 助教授
- 1984/04/01 - 1986/03/31 東京大学教養学部言語文化センター 助手
全件表示