- 2005/04/01 - 現在 東京都老人総合研究所 協力研究員
- 2005/04/01 - 現在 東京都老人総合研究所 協力研究員
- 2003/06/02 - 2005/09/30 総務省 客員研究官
- 2003/06/02 - 2005/09/30 総務省 客員研究官
- 2003/02/24 - 2003/05/31 Organisation for Economic Co-operation and Development Consultant
- 2003/02/24 - 2003/05/31 Organisation for Economic Co-operation and Development Consultant
- 2002/09/27 - 2003/04/03 内閣府「高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究会(一人暮らし高齢者の指標づくり作業部会)」 Committee Member
- 2002/09/27 - 2003/04/03 内閣府「高齢社会対策の総合的な推進のための政策研究会(一人暮らし高齢者の指標づくり作業部会)」 委員
全件表示