- 2010/05/18 - 現在 山口大学 人文学部 大学院担当教授
- 2003/01 - 現在 山口大学 人文学部 大学院担当教授
- 2020/04 - 2021/03 山口大学教育・学生支援機構 副機構長
- 2020/04 - 2021/03 山口大学教育・学生支援機構 アドミッションセンター センター長
- 2017/04 - 2020/03 山口大学 大学教育機構 副機構長
- 2015/04 - 2020/03 山口大学 大学教育機構 アドミッションセンター長
- 2015/04 - 2016/03 山口大学 大学教育機構 副機構長
- 2006/05/16 - 2012/03/31 山口大学 大学教育機構 大学教育センター長
- 2003/04/01 - 2006/05/16 山口大学 大学教育機構 主事
- 1991/04 - 2002/12 山口大学 人文学部 助教授
- 1989/10 - 1991/03 山口大学 人文学部 講師
- 1986/04 - 1989/09 山口大学 教養部 講師
- 1988/10 - 1989/08 マサチューセッツ大学 アマースト校 言語学科 客員研究員(文部省在外研究員)
- 1985/04 - 1986/03 山口大学 教養部 助手
全件表示