- 2016/04/01 - 現在 予算委員会 委員
- 2019/04/01 - 地域協働推進センター 人材育成部門 部門長
- 2018/04/01 - 2019/03/31 地域協働推進センター 地域協働部門 副部門長
- 2012/04/01 - 2018/03/31 北海道教育大学国際交流・協力センター 函館校センター センター長
- 2012/04/01 - 2014/03/31 函館校 研究員会 委員
- 2012/04/01 - 2014/03/31 人間地域科学課程 地域創生専攻 地域福祉分野 分野長
- 2009/04/01 - 2011/03/31 函館校 国際交流センター センター長
- 2009/04/01 - 2011/03/31 全学 国際交流センター 委員,国際交流分門担当
- 2009/04/01 - 2011/03/31 カリキュラム開発チーム 教育コーディネーター
- 2009/04/01 - 2011/03/31 カリキュラム委員会 委員,教育コーディネーター,FD委員
- 2009/04/01 - 2011/03/31 FD委員会活動 委員
- 2009/04/01 - 2010/03/31 国際戦略室 委員
- 2009/04/01 - 2010/03/31 国際交流センター センター員
- 2009/04 - 2010/03/31 FD委員会 委員
全件表示