特任教授
- 2015/07/01 - 2019/03/31 大阪市教育委員会 事務局教務部 首席管理主事
- 2016/04/01 - 武庫川女子大学 文学部教育学科 非常勤講師
- 2012/04/01 - 2015/03/31 大阪市教育委員会 大阪市教育センター 所長
- 2011/04/01 - 2012/03/31 大阪市教育委員会 事務局指導部 指導部長
- 2008/04/01 - 2011/03/31 大阪市教育委員会 大阪市教育センター 首席指導主事
- 2006/04/01 - 2008/03/31 大阪市教育委員会 事務局教務部 首席管理主事
- 2003/04/01 - 2006/03/31 大阪市教育委員会 大阪市教育センター教育振興室 主任指導主事
- 2001/04/01 - 2003/03/31 大阪市教育委員会 大阪市立淀商業高等学校 教頭
- 1999/04/01 - 2001/03/31 大阪市教育委員会 事務局指導部管理課 指導主事
- 1998/04/01 - 1999/03/31 大阪市教育委員会 事務局指導部高等学校教育課 指導主事
- 1982/04/01 - 1998/03/31 大阪市教育委員会 大阪市立東高等学校 教諭
- 1977/04/01 - 1982/03/31 大阪市教育委員会 大阪市立扇町高等学校 教諭
全件表示